Beiratsmitglieder |
--- | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
Ältestenrat | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Kirchweihen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Beiratsmitglieder |
Geschäftsordnungskommission | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Mitglieder des Stadtrates |
Stadtrat | CSU | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Wirtschafts- und Grundstücksausschuss | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Mitglieder des Stadtrates |
Haushaltsberatungen | CSU | 03.09.2013 | 30.04.2020 | von 03.09.2013 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Ältestenrat | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Kirchweihen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Sondersitzung Stellenplan des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Wirtschafts- und Grundstücksausschuss | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Mitglieder des Stadtrates |
Datensammlung zu den Haushaltsberatungen | CSU | 20.10.2014 | 30.04.2020 | von 20.10.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Sondersitzung des Ältestenrates zur Verleihung des Zukunftspreises | CSU | 17.09.2019 | 30.04.2020 | von 17.09.2019 bis 30.04.2020 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Forum Fürther Sport | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
1. Stellvertreter |
Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Bau- und Werkausschuss | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Kulturausschuss | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Umweltausschuss | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Sondersitzung Stellenplan des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung | CSU | 18.10.2012 | 30.04.2014 | von 18.10.2012 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Bau- und Werkausschuss | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Baubeirat | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Finanz- und Verwaltungsausschuss | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Geschäftsordnungskommission | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Kulturausschuss | CSU | 01.03.2019 | 30.04.2020 | von 01.03.2019 bis 30.04.2020 |
Verkehrsausschuss | CSU | 07.03.2019 | 30.04.2020 | von 07.03.2019 bis 30.04.2020 |
Ferienausschuss | CSU | 23.03.2020 | 30.04.2020 | von 23.03.2020 bis 30.04.2020 |
2. Stellvertreter |
Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Finanz- und Verwaltungsausschuss | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Verkehrsausschuss | CSU | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Gleichstellungskommission | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Umweltausschuss | CSU | 07.03.2019 | 30.04.2020 | von 07.03.2019 bis 30.04.2020 |