Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Sondersitzung Stellenplan des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Mitglieder des Stadtrates |
Stadtrat | SPD | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Haushaltsberatungen | SPD | 07.05.2014 | 30.04.2020 | von 07.05.2014 bis 30.04.2020 |
Datensammlung zu den Haushaltsberatungen | SPD | 20.10.2014 | 30.04.2020 | von 20.10.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Mitglieder des Stadtrates |
Datensammlung zu den Haushaltsberatungen | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Haushaltsberatungen | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschussmitglieder |
Sondersitzung Stellenplan des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Umweltausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Verkehrsausschuss | SPD | 01.05.2020 | 26.09.2021 | von 01.05.2020 bis 26.09.2021 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Nathanstiftung | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Nathanstiftung | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
1. Stellvertreter |
Andreas-Winterbauer-Stiftung | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Kulturausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Luise-Erhard-Fonds | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Luise-Hinterleitner-Stiftung | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Umweltausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
2. Stellvertreter |
Bau- und Werkausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Finanz- und Verwaltungsausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Kuratorium Kultur- und Förderpreise | SPD | 01.05.2014 | 13.08.2019 | von 01.05.2014 bis 13.08.2019 |
Wirtschafts- und Grundstücksausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ferienausschuss | SPD | 23.03.2020 | 30.04.2020 | von 23.03.2020 bis 30.04.2020 |
Bau- und Werkausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ferienausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Finanz- und Verwaltungsausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Kulturausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Wirtschafts- und Grundstücksausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Verkehrsausschuss | SPD | 27.09.2021 | | von 27.09.2021 |